INCORPORAÇÃO: 029.20.06/2024 - MARCIA VIANA PORTO VIEIRA | INCORPORAÇÃO, AGENTE: MARCIA VIANA PORTO VIEIRA, CARGO: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BASICA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 29/08/2024 |
NOMEAÇÃO: 033.01.07/2024 - ANA VANESSA ALMEIDA CASTRO | NOMEAÇÃO, AGENTE: ANA VANESSA ALMEIDA CASTRO, CARGO: LIQUIDANTE, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 01/07/2024 |
INCORPORAÇÃO: 028.20.06/2024 - MARCIA VIANA PORTO VIEIRA | INCORPORAÇÃO, AGENTE: MARCIA VIANA PORTO VIEIRA, CARGO: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BASICA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 20/06/2024 |
INCORPORAÇÃO: 027.20.06/2024 - JOSE MARTIMIANO FILHO | INCORPORAÇÃO, AGENTE: JOSE MARTIMIANO FILHO, CARGO: VIGIA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 20/06/2024 |
INCORPORAÇÃO: 026.20.06/2024 - JOSE LUIS DOS SANTOS BARBOSA | INCORPORAÇÃO, AGENTE: JOSE LUIS DOS SANTOS BARBOSA, CARGO: VIGIA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 20/06/2024 |
EXONERAÇÃO: 022.03.06/2024 - LEANDRO JOSE PORTO MAIA | EXONERAÇÃO, AGENTE: LEANDRO JOSE PORTO MAIA, CARGO: DIRETOR DE LOGÍSTICA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 03/06/2024 |
INCORPORAÇÃO: 019.01.06/2024 - JANE MARY DA SILVA MAIA | INCORPORAÇÃO, AGENTE: JANE MARY DA SILVA MAIA, CARGO: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BASICA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 01/06/2024 |
INCORPORAÇÃO: 018.01.06/2024 - MARIA IVONEIDE MONTEIRO CAJAZEIRAS | INCORPORAÇÃO, AGENTE: MARIA IVONEIDE MONTEIRO CAJAZEIRAS, CARGO: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO BASICA, SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 01/06/2024 |
NOMEAÇÃO: 002/2024 - ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | NOMEAR ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS, CPF: 784.194.503-59, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS DO MUNICÍPIO COM ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS CONTIDAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL NE 003/2017. | 17/04/2024 |
DESIGNAR: 005/2024 - COLETIVA | RESOLVE: ART. 1º. DESIGNAR OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO ARACATI / CE. I - PODER EXECUTIVO: TITULAR: JOSE VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO; SUPLENTE: LEVI DA COSTA ROCHA. II - PODER LEGISLATIVO: TITULAR: ANDREI MORENO FREIRE; SUPLENTE: RAIMUNDA LÚCIA PESSOA DE LIMA. III - ATIVOS: TITULAR: FRANCISCO ALFREDO RIBEIRO DE LIMA JUNIOR; SUPLENTE: ANDREA DO CARMO DA SILVA. IV - INATIVOS: TITULAR: MARIA ELIANA RAULINO; SUPLENTE: MARIA NILENE LIMA SILVA. | 31/01/2024 |